序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陆通宝 | 55% | 28.49万人民币 |
2 | 林映儿 | 45% | 23.31万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陆通宝
|
|
2 |
林映儿
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-03-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陆通宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陆通宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 钱富清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 林映儿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 陆通宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 陆通宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
2 | 2014-03-24 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张华根; 出资额: *.**; 百分比: **% [退出]姓名: 钱富清; 出资额: **.**; 百分比: **% [退出]姓名: 陆通宝; 出资额: **.**; 百分比: **%
|
姓名: 林映儿; 出资额: **.**; 百分比: **% [新增]姓名: 陆通宝; 出资额: **.**; 百分比: **%
|
3 | 2014-03-24 | 组织机构变更 |
姓名: 陆通宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陆通宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 钱富清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 林映儿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 陆通宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 陆通宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
4 | 2012-03-28 | 行业代码变更 |
行业代码:6300
|
行业代码:3082
|
5 | 2008-03-06 | 注册号升级 |
注册号: ********246
|
注册号: ********34729
|
6 | 2008-03-05 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2000-11-27 至 2008-4-30
|
营业期限: 2000-11-27 至 2020-11-26
|
7 | 2008-03-05 | 住所变更 |
住所: 宗汉金轮开****区 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 慈溪市宗汉金轮开****区 邮政编码: ****** 电话: ********
|
8 | 2003-05-12 | 其他变更 |
无
|
变更:经营期限
|