序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 龚福平 | 90% | 5400.0万人民币 |
2 | 赵鸿燕 | 10% | 600.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐志永
|
|
2 |
赵鸿燕
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁波天一置业有限公司办事处
|
龚福平 | 2003-05-21 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:720401099
|
统一社会信用代码:*****4
|
2 | 2015-06-29 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 1999-11-24 至 2015-06-23
|
营业期限: 1999-11-24 至 2024-11-23
|
3 | 2013-07-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 龚福平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 龚挺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 赵鸿燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 徐志永; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 徐志永; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 赵鸿燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
4 | 2013-07-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
龚挺
|
徐志永
|
5 | 2011-08-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 龚福平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 龚福平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 赵鸿燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 龚福平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 龚挺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 赵鸿燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
6 | 2011-08-04 | 住所变更 |
住所: 海曙区灵桥市场小区A块*-** 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:宁波市海曙区
|
住所: 宁波市海曙区灵桥市场小区A块*-** 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:宁波市海曙区
|
7 | 2011-08-04 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 一般经营项目:房地产开****、租赁、咨询服务;
|
一般经营项目: 房地产开****、租赁、咨询服务。
|
8 | 2011-08-04 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
龚福平
|
龚挺
|
9 | 2008-08-28 | 集团编号升级 |
注册号: *****48
|
注册号: *****
|
10 | 2008-08-28 | 注册号升级 |
注册号: ********348
|
注册号: ********44131
|