序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林化 | 99% | 99.0万人民币 |
2 | 曹紫荣 | 1% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹紫荣
|
|
2 |
林化
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-05-26 | 联系电话变更 |
********
|
***********
|
2 | 2017-05-26 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 沈克; 出资额: *万; 百分比: *% [退出]姓名: 张献梅; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 曹紫荣; 出资额: *万; 百分比: *% [新增]姓名: 林化; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
|
3 | 2017-05-26 |
********
|
********2
|
|
4 | 2017-05-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
张献梅
|
曹紫荣
|
5 | 2017-03-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 黄灵志; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 林丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 沈克; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 张献梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
|
6 | 2017-03-06 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 林丽; 出资额: *; 百分比: *% [退出]姓名: 黄灵志; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 沈克; 出资额: *; 百分比: *% [新增]姓名: 张献梅; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
7 | 2017-03-06 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2015-01-26 至 2025-01-25
|
营业期限: 2015-01-26 至
|
8 | 2017-03-06 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
黄灵志
|
张献梅
|
9 | 2016-10-10 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********92148H
|