序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄春林 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄春林
|
|
2 |
胡丽央
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-05 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2018-02-13
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2017-04-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 黄军伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 黄春林; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 黄秋平; 证件号码: ***************; 职位: 总经理 [退出]
|
姓名: 胡丽央; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 黄春林; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 黄春林; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
3 | 2017-04-21 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:徐淑萍;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:徐淑萍;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:黄春林;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:黄春林;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2017-04-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********20346A
|
5 | 2017-04-21 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 黄军伟; 出资额: *万; 百分比: **% [退出]姓名: 黄春林; 出资额: *万; 百分比: **%
|
姓名: 黄春林; 出资额: **万; 百分比: ***%
|
6 | 2017-04-21 | 住所(营业场所、地址)变更 |
新碶中河路**号(海晨大厦)***、***室
|
浙江省宁波市北仑区新碶街道长江路*号A***室
|
7 | 2017-04-21 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2012-06-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 黄春林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 黄军伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 黄秋平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 黄春林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 黄军伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 黄秋平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
9 | 2012-06-27 | 组织机构变更 |
姓名: 黄春林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 黄军伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 黄秋平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 黄春林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 黄军伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 黄秋平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
10 | 2012-06-27 | 行业代码变更 |
行业代码:5170
|
行业代码:5179
|