序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-15 | 负责人变更 |
董杰 [退出]
|
陈琦琼 [新增]
|
2 | 2017-05-17 | 负责人变更 |
张起坤 [退出]
|
董杰 [新增]
|
3 | 2017-05-17 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
张起坤
|
董杰
|
4 | 2016-04-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:591584561
|
统一社会信用代码:*****L
|
5 | 2014-07-16 | 经营范围变更 |
经营范围: 在奉化市范围内经营固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话服务、IP电话业务(限phones-phones的电话业务)、900/1800M HZ GSM 第二代数字蜂窝移动通信业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHZ无线接入业务;在奉化市范围内经营国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务、固定网国内数据传送业务、用户驻地网业务、网络托管业务、在线数据处理与交易处理业务、国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务、语音信箱业务、传真存储转****业务、因特网接入服务业务和信息服务业务;经营与通信及信息业务相关的系统集成、设备生产销售、设计施工业务;技术开****、技术服务、技术咨询、技术培训;寻呼机、手机配件的销售、维修;电信卡的制作、销售;客户服务;自有房屋租赁。
|
经营范围: 在总公司业务范围内从事经营活动(涉及许可经营项目的,在许可证有效期内经营)。
|
6 | 2013-10-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
楼钢
|
张起坤
|
7 | 2012-05-31 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
何振权
|
楼钢
|