序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张建华 | 73.2% | 73.2万人民币 |
2 | 乐燕 | 10% | 10.0万人民币 |
3 | 吴森 | 9% | 9.0万人民币 |
4 | 孔庆恩 | 6% | 6.0万人民币 |
5 | 余方 | 0.9% | 0.9万人民币 |
6 | 陈志波 | 0.9% | 0.9万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张建华
|
|
2 |
吴森
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-29 | 住所变更 |
浙江省江东区会展路***号宁波国际贸易展览中心常年展*号馆*E**
|
浙江省宁波市鄞州区会展路***号***幢*-**-*
|
2 | 2015-11-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 乐燕; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 乐燕; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]姓名: 张素华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 吴森; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 张建华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 张建华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
|
3 | 2015-11-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********97462G
|
4 | 2015-11-06 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 张素华; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 乐燕; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 陈志波; 出资额: *.*; 百分比: *.*% [新增]姓名: 余方; 出资额: *.*; 百分比: *.*% [新增]姓名: 孔庆恩; 出资额: *; 百分比: *% [新增]姓名: 吴森; 出资额: *; 百分比: *% [新增]姓名: 乐*燕; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 张建华; 出资额: **.*; 百分比: **.*% [新增]
|
5 | 2015-11-06 | 组织机构变更 |
姓名: 乐燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 乐燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]姓名: 张素华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 吴森; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 张建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 张建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
|
6 | 2015-11-06 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
乐燕
|
张建华
|
7 | 2011-08-22 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 第二类增傎电信业务中的信息服务业务(限互联网信息服务业务和移动网信息服务业务)(在许可证有效期限内经营)。
|
8 | 2011-06-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 乐燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 张素华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 乐燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 乐燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 张素华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
9 | 2011-06-09 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 高新区创业大厦***-*室 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:梅墟街道
|
住所: 江东区会展路***号宁波国际贸易展览中心常年展*号馆*E** 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:福明街道
|
10 | 2011-06-09 | 组织机构变更 |
姓名: 乐燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 张素华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 乐燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 乐燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 张素华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|