序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵莉 | 72% | 72.0万人民币 |
2 | 李琛 | 18% | 18.0万人民币 |
3 | 熊袁杰 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋梦靖
|
|
2 |
李琛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 赵子龙; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 朱何芳; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 李琛; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 袁瑞清; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 赵莉; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 李琛; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 熊袁杰; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
2 | 2020-10-15 | 法定代表人变更 |
史进
|
蒋梦靖
|
3 | 2020-10-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 史进; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 史进; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 李琛; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 李琛; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 蒋梦靖; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 蒋梦靖; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
4 | 2016-11-14 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 袁瑞清; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 李琛; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 朱何芳; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 赵子龙; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 刘旭; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 袁瑞清; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 李琛; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 朱何芳; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 赵子龙; 出资额: **; 百分比: **%
|
5 | 2016-03-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********42984H
|
6 | 2016-03-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李琛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 刘旭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 赵子龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 李琛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 史进; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 史进; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
7 | 2016-03-29 | 组织机构变更 |
姓名: 李琛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 刘旭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 赵子龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 李琛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 史进; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 史进; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
8 | 2016-03-29 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
刘旭
|
史进
|