序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王朋海 | 55% | 165.0万人民币 |
2 | 金根春 | 35% | 105.0万人民币 |
3 | 崔江波 | 10% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金根春
|
|
2 |
崔江波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-09-03 | 组织机构变更 |
姓名: 贺友国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 王朋海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 王朋海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 崔江波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 金根春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 金根春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
|
2 | 2013-09-03 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 贺友国; 出资额: 135; 百分比: 45% [退出]姓名: 王朋海; 出资额: 165; 百分比: 55%
|
姓名: 崔江波; 出资额: 30; 百分比: 10% [新增]姓名: 金根春; 出资额: 105; 百分比: 35% [新增]姓名: 王朋海; 出资额: 165; 百分比: 55%
|
3 | 2013-09-03 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王朋海
|
金根春
|
4 | 2013-07-04 | 组织机构变更 |
姓名: 胡康红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 王朋海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 王朋海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 贺友国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 王朋海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 王朋海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
5 | 2013-07-04 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 胡康红; 出资额: 135; 百分比: 45% [退出]姓名: 王朋海; 出资额: 165; 百分比: 55%
|
姓名: 贺友国; 出资额: 135; 百分比: 45% [新增]姓名: 王朋海; 出资额: 165; 百分比: 55%
|
6 | 2013-01-15 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 危险化学品批****(限2010年2月1日核准的第0121号许可证的范围经营,有效期至2013年1月31日);货物运输保险、机动车辆保险代理(有效期至2012年10月14日)。
|
许可经营项目: 保险兼业代理:企业财产保险、家庭财产保险、建筑工程保险、安装工程保险、货物运输保险、机动车辆保险、船舶保险(有效期至2013年11月4日)。
|
7 | 2011-02-28 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2001-6-20 至 2011-6-19
|
营业期限: 2001-6-20 至 2021-6-19
|
8 | 2010-03-22 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 危险化学品批****(限2010年2月1日核准的第0121号许可证的范围经营,有效期至2013年1月31日)。
|
许可经营项目: 危险化学品批****(限2010年2月1日核准的第0121号许可证的范围经营,有效期至2013年1月31日);货物运输保险、机动车辆保险代理(有效期至2012年10月14日)。
|
9 | 2010-02-05 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 危险化学品批****
|
许可经营项目: 危险化学品批****(限2010年2月1日核准的第0121号许可证的范围经营,有效期至2013年1月31日)。
|
10 | 2009-02-24 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 高益飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 高益飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理姓名: 胡康红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 胡康红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王朋海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 王朋海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理
|