序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波众茂集团有限责任公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄浩力
|
|
2 |
俞琦一
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-04-12 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 1997-5-5 至 2017-5-4
|
营业期限: 1997-5-5 至 2037-5-4
|
2 | 2016-04-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********95396A
|
3 | 2016-04-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 黄浩力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 徐志隆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事 [退出]姓名: 俞琦一; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 黄浩力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 黄浩力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 俞琦一; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
4 | 2016-04-15 | 法定代表人变更 |
徐志隆
|
黄浩力
|
5 | 2016-04-15 | 组织机构变更 |
姓名: 黄浩力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 徐志隆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事 [退出]姓名: 俞琦一; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 黄浩力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 黄浩力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 俞琦一; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
6 | 2013-07-18 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 国内沿海及长江中下游普通货船运输(有效期至2013年6月30日)。
|
许可经营项目: 国内沿海及长江中下游普通货船运输(在许可证有效期内经营)。
|
7 | 2009-11-19 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: /
|
许可经营项目: 国内沿海及长江中下游普通货船运输(有效期至2013年6月30日)。
|
8 | 2009-11-19 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 杂货、煤碳、燃料油海上驳运、中转;船舶配件、五金、交电、百货、日用杂品批****、零售、代购代销。
|
一般经营项目: 船舶配件、五金、交电、日用品批****、零售。
|
9 | 2009-06-23 | 高级管理人员备案 |
徐志隆,俞琦一,高汉明 [退出]
|
徐志隆,俞琦一,黄浩力 [新增]
|
10 | 2008-09-26 | 名称变更 |
宁波市镇海腾达船务有限公司
|
宁波众茂海运有限公司
|