序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄凯锋 | 70% | 70.0万人民币 |
2 | 李雅 | 30% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄凯锋
|
|
2 |
李雅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-17 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-06-17 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2020-12-23 | 高级管理人员备案 |
|
|
4 | 2020-12-23 | 投资人(股权)备案 |
|
|
5 | 2020-12-23 | 联系电话变更 |
|
|
6 | 2020-12-23 | 住所变更 |
|
|
7 | 2020-12-23 | 法定代表人变更 |
|
|
8 | 2016-05-26 | 许可经营项目变更 |
|
|
9 | 2015-11-03 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|