序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李江奎 | 60% | 12万人民币 |
2 | 黄桂英 | 40% | 8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李江奎
|
|
2 |
黄桂英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-20 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 黄桂英; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 李江奎; 出资额: *万; 百分比: **%;
|
姓名: 李江奎; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 黄桂英; 出资额: *万; 百分比: **%;
|
2 | 2021-05-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李江奎; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄桂英; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 黄桂英; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 李江奎; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 李江奎; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 黄桂英; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2021-05-20 | 法定代表人变更 |
黄桂英
|
李江奎
|
4 | 2021-02-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李江奎; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 李江奎; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 黄桂英; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 李江奎; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄桂英; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 黄桂英; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
5 | 2021-02-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李江奎; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 黄桂英; 出资额: *万; 百分比: **%;
|
姓名: 黄桂英; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 李江奎; 出资额: *万; 百分比: **%;
|
6 | 2021-02-25 | 法定代表人变更 |
李江奎
|
黄桂英
|
7 | 2017-10-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李江奎; 证件号码: ********; 职位: 执行董事姓名: 李江奎; 证件号码: ********; 职位: 经理姓名: 陈海燕; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 李江奎; 证件号码: ********; 职位: 执行董事姓名: 李江奎; 证件号码: ********; 职位: 经理姓名: 黄桂英; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]
|
8 | 2017-10-26 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈海燕; 出资额: *万; 百分比: **% [退出]姓名: 李江奎; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 黄桂英; 出资额: *万; 百分比: **% [新增]姓名: 李江奎; 出资额: **万; 百分比: **%
|
9 | 2017-06-05 | 住所变更 |
镇海区庄市街道勤勇村宋家
|
浙江省宁波市镇海区庄市街道聚兴路***号
|
10 | 2016-04-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********49139
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********88196A
|