序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王友仁 | 90.97% | 282 |
2 | 上海正广和企业****展有限公司 | 9.03% | 28 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王友仁
|
|
2 |
王观春
|
|
3 |
张斌
|
|
4 |
靳松
|
|
5 |
王正宽
|
|
6 |
孙建飞
|
|
7 |
张志刚
|
|
8 |
邬财德
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁波保税区正广和包装容器有限公司象山分公司
|
王友仁 | 2000-12-01 |
2 |
宁波保税区正广和包装容器有限公司开****区分公司
|
王友仁 | 2000-11-05 |
3 |
宁波保税区正广和包装容器有限公司宁海分公司
|
王友仁 | 1997-05-21 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2001-06-15 | 其他变更 |
无
|
变更:经营范围
|
2 | 1999-08-24 | 其他变更 |
无
|
变更:住所、经营范围
|