序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张列 | 99% | 990.0万人民币 |
2 | 高青 | 1% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高青
|
|
2 |
张列
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-11 | 经营范围变更 |
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住房租赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住房租赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;电子、机械设备维护(不含特种设备)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2022-01-18 | 经营范围变更 |
根据浙甬食药监械经营许20150123号医疗器械经营许可证经营(在许可证有效期内经营); 电子产品的研****;仪器、仪表、计算机、装潢材料的批****、零售、计算机软件开****、销售、服务;商品信息咨询;自有房屋租赁;物业管理;第1类医疗器械的生产(另设分支机构经营);第一、二类医疗器械销售、租赁、技术开****及售后服务。
|
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住房租赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
3 | 2022-01-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 潘仁进; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 高青; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 张列; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 高青; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
4 | 2022-01-18 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 潘仁进; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 高青; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 张列; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 高青; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
5 | 2016-04-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********888905
|
6 | 2015-07-16 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 电子产品的研****;仪器、仪表、计算机、装潢材料的批****、零售、计算机软件开****、销售、服务;商品信息咨询;自有房屋租赁;物业管理;第1类医疗器械的生产(另设分支机构经营)。
|
一般经营项目: 电子产品的研****;仪器、仪表、计算机、装潢材料的批****、零售、计算机软件开****、销售、服务;商品信息咨询;自有房屋租赁;物业管理;第1类医疗器械的生产(另设分支机构经营);第一、二类医疗器械销售、租赁、技术开****及售后服务。
|
7 | 2015-07-16 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 第Ⅲ、Ⅱ类:医用电子仪器设备(除植入式心脏起搏器及有创传感器),医用光学器具、仪器及内窥镜设备(除软性角膜接触镜及护理用液,植入体内或长期接触体内的眼科光学器具),医用高频仪器设备,医用X射线设备,医用X射线附属设备及部件;第Ⅱ类:手术室、急救室、诊疗室设备及器具,软件销售(有效期至2015年11月09日)。
|
许可经营项目: 根据浙甬食药监械经营许********号医疗器械经营许可证经营(在许可证有效期内经营);
|
8 | 2012-10-19 | 住所变更 |
住所: 科技园区院士路创业大厦*—**室 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:梅墟街道
|
住所: 宁波高新区星海南路***号华商大厦**-* 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:梅墟街道
|
9 | 2011-09-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 高青; 证件名称: ; 证件号码: ****************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 潘仁进; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 高青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 潘仁进; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
10 | 2011-09-28 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
潘仁进
|
高青
|