序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙宏 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙宏
|
|
2 |
冯静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-03 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张亚芬; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 孙宏; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 孙宏; 出资额: **万; 百分比: ***%
|
2 | 2017-08-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙宏; 证件号码: ***************; 职位: 执行董事姓名: 孙宏; 证件号码: ***************; 职位: 经理姓名: 张亚芬; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 冯静; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 孙宏; 证件号码: ***************; 职位: 执行董事姓名: 孙宏; 证件号码: ***************; 职位: 经理
|
3 | 2017-08-03 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2017-01-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:796046249
|
统一社会信用代码:*****K
|
5 | 2017-01-22 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2007-2-7 至 2017-2-6
|
营业期限: 2007-2-7 至
|
6 | 2013-01-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙宏; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 孙宏; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 周元祥; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 孙宏; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 孙宏; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张亚芬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
7 | 2013-01-30 | 组织机构变更 |
姓名: 孙宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 孙宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 周元祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 孙宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 孙宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张亚芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
8 | 2009-04-20 | 变更注册号 |
注册号: *****17
|
注册号: *****
|
9 | 2009-04-17 | 注册资本(金)变更 |
10
|
50( + 400% )
|
10 | 2009-04-17 | 实收资本变更 |
10
|
50( + 400% )
|