序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁伟 | 62.90003% | 1480.0万人民币 |
2 | 宁波云屹信息科技合伙企业(有限合伙) | 14.99996% | 352.94万人民币 |
3 | 宁波东方华晖信息科技合伙企业(有限合伙) | 9.35% | 220万人民币 |
4 | 宁波东方辉通信息科技合伙企业(有限合伙) | 8.5% | 200万人民币 |
5 | 纪博超 | 4.25% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁伟
|
|
2 |
姜绪圣
|
|
3 |
钟小琦
|
|
4 |
陈莹敏
|
|
5 |
郑祺
|
|
6 |
张远飞
|
|
7 |
张杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-30 | 章程修正案备案 |
|
章程修正案
|
2 | 2021-08-27 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 姜绪圣; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 张杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张远飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 袁伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 袁伟; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 郑祺; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 钟小琦; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 陈莹敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
3 | 2021-08-26 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 袁伟; 出资额: ****万; 百分比: **.*%;企业名称: 宁波云屹信息科技合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.**万; 百分比: **%;企业名称: 宁波东方华晖信息科技合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.**%;企业名称: 宁波东方辉通信息科技合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 纪博超; 出资额: ***万; 百分比: *.**%; [新增]
|
4 | 2021-04-28 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 袁伟; 出资额: ****万; 百分比: **.*%; [新增]企业名称: 宁波云屹信息科技合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.**万; 百分比: **%;企业名称: 宁波东方华晖信息科技合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.**%;企业名称: 宁波东方辉通信息科技合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.*%;企业名称: 宁波星晓投资管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;
|
5 | 2021-04-27 | 法定代表人变更 |
|
袁伟
|
6 | 2021-04-27 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 张杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张远飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 潘闻舟; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 袁伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 袁伟; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 郑祺; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 钟小琦; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 陈莹敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
7 | 2021-04-27 | 投资人(股权)备案 |
|
企业名称: 宁波东方华晖信息科技合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.**万; 百分比: **.****%;企业名称: 宁波东方辉通信息科技合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.**万; 百分比: **.****%;企业名称: 宁波云屹信息科技合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.**万; 百分比: **%;企业名称: 宁波星晓投资管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;
|
8 | 2021-03-26 | 邮政编码变更 |
|
新邮政编码:315100
|
9 | 2021-03-26 | 住所变更 |
|
浙江省宁波市鄞州区科信大厦*幢*、*号****-*室
|
10 | 2021-02-07 | 法定代表人变更 |
|
潘闻舟
|