序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐茂琴 | 50% | 5000.0万人民币 |
2 | 陈义方 | 50% | 5000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈义方
|
|
2 |
徐茂琴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-17 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
2 | 2020-12-17 | 住所变更 |
浙江省宁波市奉化区溪口镇大岙工业区北侧*号地块
|
浙江省宁波市奉化区溪口镇天湖路**-**号(自主申报)
|
3 | 2020-11-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐天炀; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 徐茂琴; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈义方; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈义方; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 陈胜楠; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 徐茂琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈义方; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 陈义方; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
4 | 2020-11-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐甩琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 陈义方; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 陈义方; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 徐天炀; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 徐茂琴; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 陈义方; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈义方; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 陈胜楠; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
5 | 2020-11-03 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 徐甩琴; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]姓名: 陈义方; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
姓名: 徐茂琴; 出资额: ****万; 百分比: **%; [新增]姓名: 陈义方; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
6 | 2020-10-30 | 企业类型变更 |
有限责任公司(中外合资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2020-10-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: *IA DI; 证件号码: PA*******; 职位: 董事; [退出]姓名: 徐天炀; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 陈义方; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈义方; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 陈胜楠; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 徐甩琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陈义方; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 陈义方; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
8 | 2020-10-30 | 投资人(股权)备案 |
姓名: *IA DI; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]姓名: 陈义方; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
姓名: 徐甩琴; 出资额: ****万; 百分比: **%; [新增]姓名: 陈义方; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
9 | 2019-08-01 | 投资人(股权)备案 |
姓名: *IA DI; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 陈义方; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 徐天炀; 出资额: ***万; 百分比: *%; [退出]
|
姓名: *IA DI; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 陈义方; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
10 | 2018-09-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: *IA DI; 证件号码: PA*******; 职位: 董事姓名: 徐芝琴; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 陈义方; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 陈义方; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 陈胜楠; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: *IA DI; 证件号码: PA*******; 职位: 董事姓名: 徐天炀; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 陈义方; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 陈义方; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 陈胜楠; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|