序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李潆 | 100% | 75.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李文勇
|
|
2 |
李潆
|
|
3 |
王新娜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2004-10-19 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
经营起始日期: 2001-8-10 经营截止日期: 2051-8-9; 执照有效期限起始日期: 2001-8-10 执照有效期限截止日期: 2004-8-9; 驻在期限起始日期: 驻在期限截止日期:
|
经营起始日期: 2001-8-10 经营截止日期: 2051-8-9; 执照有效期限起始日期: 2001-8-10 执照有效期限截止日期: 2051-8-9; 驻在期限起始日期: 驻在期限截止日期:
|
2 | 2004-10-19 | 注册资本(金)变更 |
500
|
75( - 85% )
|
3 | 2003-09-05 | 其他变更 |
无
|
变更:增设分支机构
|
4 | 2001-09-26 | 其他变更 |
无
|
变更:营业执照有效期延长
|