序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 余琳 | 100% | 150.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余琳
|
|
2 |
陈磊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-16 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 余琳; 出资额: *万; 百分比: ***%;
|
姓名: 余琳; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
2 | 2020-04-15 | 住所变更 |
宁波市海曙区高桥镇宋成路***号
|
浙江省宁波市海曙区三支街***号海曙区人才开****广场一层***工位
|
3 | 2020-04-15 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2034-03-23
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
4 | 2017-02-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 胡华英; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 余琳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 陈磊; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 余琳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理
|
5 | 2017-02-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********84754
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********36747C
|
6 | 2017-02-07 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 胡华英; 出资额: *.*; 百分比: **% [退出]姓名: 余琳; 出资额: *.*; 百分比: **%
|
姓名: 余琳; 出资额: *; 百分比: ***%
|
7 | 2017-02-07 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 宁波市鄞州区高桥镇宋成路***号 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 宁波市海曙区高桥镇宋成路***号 邮政编码: ****** 电话: ********
|
8 | 2017-02-07 | 组织机构变更 |
姓名: 胡华英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 余琳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 陈磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 余琳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理
|
9 | 2017-02-07 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
10 | 2017-02-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
胡华英
|
余琳
|