序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 洪文披 | 90% | 315.0万人民币 |
2 | 刘霄飞 | 10% | 35.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
洪文披
|
|
2 |
刘霄飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-02 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-08-02 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2019-04-02 | 经营范围变更 |
|
|
4 | 2018-08-30 | 法定代表人变更 |
|
|
5 | 2017-07-17 | 住所(营业场所、地址)变更 |
|
|
6 | 2017-07-17 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|
7 | 2017-07-17 | 名称变更 |
|
|
8 | 2017-01-13 | 高级管理人员备案 |
|
|
9 | 2017-01-13 | 住所(营业场所、地址)变更 |
|
|
10 | 2017-01-13 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
|