序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐良平 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐良平
|
|
2 |
徐家祺
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐良平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 徐良平; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 沙朝阳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 徐家祺; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 徐良平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 徐良平; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
2 | 2019-07-29 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 徐良平; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 沙朝阳; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 徐良平; 出资额: **万; 百分比: ***%;
|
3 | 2019-07-29 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2019-07-29 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2020-03-09
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
5 | 2016-03-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********78894
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********17627R
|