序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-20 | 负责人变更 |
熊莺莺 [退出]
|
胡晋豪 [新增]
|
2 | 2018-07-31 | 负责人变更 |
施岩峰 [退出]
|
熊莺莺 [新增]
|
3 | 2018-07-31 | 法定代表人变更 |
施岩峰
|
熊莺莺
|
4 | 2016-04-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:77822753X
|
统一社会信用代码:*****3XQ
|
5 | 2013-05-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陶丽群
|
施岩峰
|
6 | 2010-05-21 | 变更注册号 |
注册号: ********516
|
注册号: ********
|
7 | 2010-05-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
童晔文
|
陶丽群
|
8 | 2007-06-18 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陶丽群
|
童晔文
|
9 | 2005-12-18 | 企业类型变更 |
国有企业分支机构(非法人)
|
其它非上市股份有限公司分公司
|
10 | 2005-12-18 | 名称变更 |
中国工商银行余姚马渚支行
|
中国工商银行股份有限公司余姚马渚支行
|