序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-04-26 | 住所变更 |
江东区兴宁路**号
|
浙江省宁波市鄞州区兴宁路**号
|
2 | 2016-04-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:799506925
|
统一社会信用代码:*****Y
|
3 | 2015-05-04 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
4 | 2014-07-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
冯结和
|
朱蓓琦
|
5 | 2008-08-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
张水梁
|
冯结和
|