序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-26 | 负责人变更 |
王莹 [退出]
|
郑剑波 [新增]
|
2 | 2019-07-26 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
3 | 2019-07-26 | 名称变更 |
交通银行股份有限公司宁波孝闻街支行
|
交通银行股份有限公司宁波鼓楼支行
|
4 | 2018-11-09 | 负责人变更 |
李春 [退出]
|
王莹 [新增]
|
5 | 2018-11-09 | 法定代表人变更 |
李春
|
王莹
|
6 | 2018-10-23 | 住所变更 |
浙江省宁波市海曙区孝闻街**-**号
|
浙江省宁波市海曙区中山东路**号
|
7 | 2018-02-01 | 负责人变更 |
张稚翎 [退出]
|
李春 [新增]
|
8 | 2018-02-01 | 法定代表人变更 |
张稚翎
|
李春
|
9 | 2015-11-27 | 负责人变更 |
吴晓雯 [退出]
|
张稚翎 [新增]
|
10 | 2015-11-27 | 法定代表人变更 |
吴晓雯
|
张稚翎
|