序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-10 | 负责人变更 |
郭嘉宁 [退出]
|
何汶颖 [新增]
|
2 | 2018-11-29 | 负责人变更 |
单晓俊 [退出]
|
邬嘉宁 [新增]
|
3 | 2018-11-29 | 法定代表人变更 |
单晓俊
|
邬嘉宁
|
4 | 2017-08-03 | 负责人变更 |
叶在永 [退出]
|
单晓俊 [新增]
|
5 | 2017-08-03 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:黎再利;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:孙佳希;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:胡晓庆;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*****;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:孙佳希;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2017-08-03 | 法定代表人变更 |
叶在永
|
单晓俊
|
7 | 2017-08-03 | 上级企业变更 |
企业名称: 宁波银行股份有限公司; 注册号: *****43
|
企业名称: 宁波银行股份有限公司; 注册号: *****
|
8 | 2016-03-01 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:72812230X
|
统一社会信用代码:*****0XL
|
9 | 2014-03-07 | 负责人变更 |
胡敏建 [退出]
|
叶在永 [新增]
|
10 | 2014-03-07 | 法定代表人变更 |
胡敏建
|
叶在永
|