序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-28 | 负责人变更 |
毛凌志 [退出]
|
左宁 [新增]
|
2 | 2020-10-28 | 负责人变更 |
章玲珑 [退出]
|
毛凌志 [新增]
|
3 | 2019-08-19 | 住所变更 |
宁波市鄞州区古林镇薛家南路***号、***号
|
浙江省宁波市海曙区古林镇联丰中路***号、***号
|
4 | 2019-06-25 | 负责人变更 |
蔡南 [退出]
|
章玲珑 [新增]
|
5 | 2016-04-01 | 负责人变更 |
仇超 [退出]
|
蔡南 [新增]
|
6 | 2016-04-01 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:59537529X
|
统一社会信用代码:*****9XM
|
7 | 2016-04-01 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
仇超
|
蔡南
|