序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-18 | 负责人变更 |
忻光明 [退出]
|
俞海克 [新增]
|
2 | 2022-04-18 | 上级企业变更 |
企业名称: 中国民生银行股份有限公司宁波分行; 注册号: *****;
|
企业名称: 中国民生银行股份有限公司宁波分行; 注册号: *****;
|
3 | 2019-05-29 | 营业场所变更 |
宁波市鄞州区嵩江中路***、***号
|
浙江省宁波市鄞州区嵩江中路***号、***-*号、锦寓路***号、***-*号
|
4 | 2018-10-26 | 负责人变更 |
余增丰 [退出]
|
忻光明 [新增]
|
5 | 2018-10-26 | 法定代表人变更 |
余增丰
|
忻光明
|
6 | 2017-01-18 | 负责人变更 |
李程明 [退出]
|
余增丰 [新增]
|
7 | 2017-01-18 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
李程明
|
余增丰
|
8 | 2016-04-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********71349
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********76606C
|
9 | 2016-04-15 | 负责人变更 |
章富乃 [退出]
|
李程明 [新增]
|
10 | 2016-04-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
章富乃
|
李程明
|