序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-28 | 负责人变更 |
郑宏伟 [退出]
|
张川 [新增]
|
2 | 2021-10-28 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
3 | 2020-07-17 | 营业场所变更 |
浙江省象山县丹东街道天安路金穗大厦*号楼***-*至***号
|
浙江省宁波市象山县丹东街道天安路***-***号(单号),丹东街道天力大厦***室、***室
|
4 | 2019-12-24 | 负责人变更 |
沈建东 [退出]
|
郑宏伟 [新增]
|
5 | 2019-12-24 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
6 | 2019-05-24 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
7 | 2019-05-24 | 负责人变更 |
何莹萍 [退出]
|
沈建东 [新增]
|
8 | 2016-04-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:567019343
|
统一社会信用代码:*****D
|