序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 奥克斯集团有限公司 | 30% | 6000万人民币 |
2 | 宁波欣达(集团)有限公司 | 10% | 2000万人民币 |
3 | 宁波碧彩实业有限公司 | 10% | 2000万人民币 |
4 | 宁波市鄞州科翔贸易有限公司 | 10% | 2000万人民币 |
5 | 宁波市鄞州永胜医疗器械有限公司 | 10% | 2000万人民币 |
6 | 广博控股集团有限公司 | 10% | 2000万人民币 |
7 | 博威集团有限公司 | 10% | 2000万人民币 |
8 | 宁波青锋工具有限公司 | 10% | 2000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈华娟
|
|
2 |
俞虹
|
|
3 |
郑建波
|
|
4 |
赵宏年
|
|
5 |
王彬彬
|
|
6 |
谢识才
|
|
7 |
王重良
|
|
8 |
郑君达
|
|
9 |
徐剑斐
|
|
10 |
陈寅君
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-08 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
****
|
2 | 2019-06-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞虹; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 徐剑斐; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王彬彬; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王春方; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [退出]姓名: 王重良; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 谢识才; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 赵宏年; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 郑君达; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 郑坚江; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 郑建波; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈华娟; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 陈寅君; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陈瑾; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 俞虹; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 徐剑斐; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 毛如飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 王彬彬; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王重良; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 谢识才; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 赵宏年; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 郑君达; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 郑建波; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 郑建波; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈华娟; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 陈寅君; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陈瑾; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
3 | 2018-11-22 | 章程备案 |
|
|
4 | 2018-11-22 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
*****
|
5 | 2018-11-22 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 奥克斯集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 博威集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 宁波市鄞州科翔贸易有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 宁波广博投资控股有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 宁波日月集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 宁波欣达(集团)有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 宁波欧琳厨具有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 宁波碧彩实业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 宁波青锋工具有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
企业名称: 奥克斯集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 博威集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 宁波市鄞州科翔贸易有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 宁波广博投资控股有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 宁波日月集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 宁波欣达(集团)有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 宁波欧琳厨具有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 宁波碧彩实业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 宁波青锋工具有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
6 | 2018-11-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 应贵年; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 徐剑斐; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 杨根达; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 王彬彬; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王春方; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 王重良; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 谢识才; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 赵宏年; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 郑君达; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 郑坚江; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈华娟; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 陈寅君; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陈瑾; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 俞虹; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 徐剑斐; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王彬彬; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王春方; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 王重良; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 谢识才; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 赵宏年; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 郑君达; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 郑坚江; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 郑建波; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 陈华娟; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 陈寅君; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陈瑾; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
7 | 2018-11-22 | 住所变更 |
浙江省宁波市鄞州区首南街道日丽中路***号(奥克斯中央大厦)****室****号
|
浙江省宁波市鄞州区首南街道日丽中路***号(奥克斯中央大厦)***室***号
|
8 | 2017-03-06 | 高级管理人员备案 |
陈华娟,赵宏年,王重良,徐剑斐,郑坚江,王利平,谢识才,陈寅君,郑君达,陈瑾,胡小雁,应贵年,杨根达 [退出]
|
陈华娟,赵宏年,王重良,徐剑斐,郑坚江,王彬彬,谢识才,陈寅君,郑君达,陈瑾,王春方,应贵年,杨根达 [新增]
|
9 | 2016-11-15 | 住所变更 |
住所: 宁波市鄞州区首南街道鄞县大道东段****号***室 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 宁波市鄞州区首南街道日丽中路***号(奥克斯中央大厦)****室****号 邮政编码: ****** 电话: ********
|
10 | 2016-08-09 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********62384
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********993047
|