序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-15 | 负责人变更 |
包璐艳 [退出]
|
王宁 [新增]
|
2 | 2021-06-22 | 负责人变更 |
林璐 [退出]
|
包璐艳 [新增]
|
3 | 2019-06-06 | 负责人变更 |
曹丽娜 [退出]
|
林璐 [新增]
|
4 | 2016-08-24 | 负责人变更 |
严铭善 [退出]
|
曹丽娜 [新增]
|
5 | 2016-08-24 | 法定代表人变更 |
严铭善
|
曹丽娜
|
6 | 2016-05-17 | 负责人变更 |
虞幸飞 [退出]
|
严铭善 [新增]
|
7 | 2016-05-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:674702404
|
统一社会信用代码:*****R
|
8 | 2016-05-17 | 法定代表人变更 |
虞幸飞
|
严铭善
|
9 | 2014-03-26 | 负责人变更 |
郑松 [退出]
|
虞幸飞 [新增]
|
10 | 2014-03-26 | 法定代表人变更 |
郑松
|
虞幸飞
|