序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-23 | 负责人变更 |
周莉 [退出]
|
刘荣华 [新增]
|
2 | 2018-06-22 | 负责人变更 |
陈俊瑜 [退出]
|
周莉 [新增]
|
3 | 2018-06-22 | 法定代表人变更 |
陈俊瑜
|
周莉
|
4 | 2017-06-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:573655354
|
统一社会信用代码:*****5
|
5 | 2014-07-24 | 住所变更 |
住所: 宁波市江北区人民路***弄**号、**号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:宁波市江北区
|
住所: 宁波市江北区人民路***号、***弄*号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:宁波市江北区
|
6 | 2012-03-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
童莹
|
陈俊瑜
|