序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-10 | 负责人变更 |
李翊林 [退出]
|
胡强春 [新增]
|
2 | 2019-05-30 | 负责人变更 |
孙立强 [退出]
|
李翊林 [新增]
|
3 | 2018-09-19 | 负责人变更 |
杨柯 [退出]
|
孙立强 [新增]
|
4 | 2018-09-19 | 法定代表人变更 |
杨柯
|
孙立强
|
5 | 2017-11-13 | 负责人变更 |
赵哲生 [退出]
|
杨柯 [新增]
|
6 | 2017-11-13 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:朱芳君;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:朱芳君;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:朱芳君;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:朱芳君;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2017-11-13 | 法定代表人变更 |
赵哲生
|
杨柯
|