序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-22 | 负责人变更 |
王瑞斌 [退出]
|
徐浙郸 [新增]
|
2 | 2018-08-08 | 负责人变更 |
郭凌云 [退出]
|
王瑞斌 [新增]
|
3 | 2018-08-08 | 法定代表人变更 |
郭凌云
|
王瑞斌
|
4 | 2016-11-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:713383486
|
统一社会信用代码:*****D
|
5 | 2016-11-16 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目:
|
一般经营项目: 企业财产保险、家庭财产保险、建筑工程保险、安装工程保险、货物运输保险、机动车辆保险、船舶保险、意外伤害保险、人寿保险、健康保险代理。
|
6 | 2016-11-16 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事银行卡业务;代理收付款项;经中国银监会批准的其他业务;以下经营范围的有效期至2013年11月4日:企业财产保险、家庭财产保险、建筑工程保险、安装工程保险、货物运输保险、机动车辆保险、船舶保险、意外伤害保险、人寿保险、健康保险代理。
|
许可经营项目: 吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事银行卡业务;代理收付款项;经中国银监会批准的其他业务。
|
7 | 2014-04-23 | 负责人变更 |
邱旭光 [退出]
|
郭凌云 [新增]
|
8 | 2014-04-23 | 法定代表人变更 |
邱旭光
|
郭凌云
|
9 | 2012-11-09 | 负责人变更 |
吴建辉 [退出]
|
邱旭光 [新增]
|
10 | 2012-11-09 | 企业类型变更 |
股份合作企业分支机构
|
股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)
|