序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林旦松 | 60% | 706.8万人民币 |
2 | 许建峰 | 40% | 471.2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许建峰
|
|
2 |
林旦松
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-27 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:671237666
|
统一社会信用代码:*****R
|
2 | 2017-11-27 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:许建峰;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:郑文霞;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:郑文霞;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:郑文霞;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2012-07-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 卢雪芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 许建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 许建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 林旦松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 许建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 许建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
4 | 2012-07-30 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 卢雪芳; 出资额: ***.*; 百分比: **% [退出]姓名: 许建峰; 出资额: ***.*; 百分比: **%
|
姓名: 许建峰; 出资额: ***.*; 百分比: **%姓名: 林旦松; 出资额: ***.*; 百分比: **% [新增]
|
5 | 2012-07-30 | 组织机构变更 |
姓名: 卢雪芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 许建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 许建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 林旦松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 许建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 许建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
6 | 2011-09-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 许建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 许建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 章建能; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 卢雪芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 许建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 许建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
7 | 2011-09-05 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 章建能; 出资额: ***.*; 百分比: **% [退出]姓名: 许建峰; 出资额: ***.*; 百分比: **%
|
姓名: 卢雪芳; 出资额: ***.*; 百分比: **% [新增]姓名: 许建峰; 出资额: ***.*; 百分比: **%
|
8 | 2011-09-05 | 组织机构变更 |
姓名: 许建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 许建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 章建能; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 卢雪芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 许建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 许建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
9 | 2011-03-21 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 塑料制品制造、加工。
|
一般经营项目: 塑料制品、****电机制造、加工。
|
10 | 2011-03-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 成建江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 成建江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 李莉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 陈红军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 陈红军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 钱孟丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|