序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-07 | 负责人变更 |
徐正良 [退出]
|
郭俊 [新增]
|
2 | 2018-03-23 | 负责人变更 |
张晓健 [退出]
|
徐正良 [新增]
|
3 | 2018-03-23 | 住所变更 |
宁波市鄞州区朝晖路*、*、*、**号
|
浙江省宁波高新区扬帆广场**号、**号、**号、**号、**-***号、***号
|
4 | 2018-03-23 | 法定代表人变更 |
张晓健
|
徐正良
|
5 | 2017-03-13 | 住所变更 |
住所: 宁波市江东区朝晖路*、*、*、**号 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 宁波市鄞州区朝晖路*、*、*、**号 邮政编码: ****** 电话: ********
|
6 | 2017-03-13 | 企业类型变更 |
股份有限公司(中外合资、未上市)分支机构
|
股份有限公司(中外合资、上市)分支机构
|
7 | 2016-01-13 | 负责人变更 |
张连怀 [退出]
|
张晓健 [新增]
|
8 | 2016-01-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:786762444
|
统一社会信用代码:*****K
|
9 | 2016-01-13 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
张连怀
|
张晓健
|
10 | 2014-01-13 | 负责人变更 |
沈业贵 [退出]
|
张连怀 [新增]
|