序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-10 | 负责人变更 |
侯作韩 [退出]
|
朱喆 [新增]
|
2 | 2019-08-28 | 负责人变更 |
王春雷 [退出]
|
侯作韩 [新增]
|
3 | 2018-08-30 | 负责人变更 |
虞华 [退出]
|
王春雷 [新增]
|
4 | 2018-08-30 | 法定代表人变更 |
虞华
|
王春雷
|
5 | 2016-04-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:739488235
|
统一社会信用代码:*****7
|
6 | 2015-06-26 | 负责人变更 |
王树新 [退出]
|
虞华 [新增]
|
7 | 2015-06-26 | 法定代表人变更 |
王树新
|
虞华
|
8 | 2013-06-27 | 负责人变更 |
钱海波 [退出]
|
王树新 [新增]
|
9 | 2013-06-27 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
钱海波
|
王树新
|
10 | 2012-07-02 | 负责人变更 |
张笑波 [退出]
|
钱海波 [新增]
|