序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘琦 | 50% | 1000.0万人民币 |
2 | 刘伟琦 | 50% | 1000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘琦
|
|
2 |
刘伟琦
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
奉化市振兴房地产有限公司宁波经济技术开****区分公司
|
刘亚康 | 2009-11-27 |
2 |
奉化市振兴房地产有限公司北仑分公司
|
刘琦 | 2002-11-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********76367
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********74428B
|
2 | 2013-05-29 | 法定代表人变更 |
刘中川
|
刘琦
|
3 | 2013-05-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘伟琦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 刘中川; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 刘琦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 刘伟琦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 刘琦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 刘琦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
4 | 2013-05-29 | 组织机构变更 |
姓名: 刘伟琦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 刘中川; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 刘琦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 刘伟琦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 刘琦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 刘琦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
5 | 2011-04-26 | 注册号升级 |
注册号: ********267
|
注册号: ********76367
|
6 | 2011-04-21 | 分公司变更备案 |
无分公司
|
奉化市振兴房地产有限公司宁波经济技术开****区分公司
|
7 | 2005-04-08 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 奉化市锦屏中塔路***号 邮政编码: ****** 电话: ******* 经营场所: 奉化市锦屏中塔路***号
|
住所: 奉化市经济技术开****区汇泉路**号 邮政编码: ****** 电话: ******* 经营场所: 奉化市锦屏中塔路***号
|
8 | 2003-06-24 | 其他变更 |
无
|
变更:住所、注册资本
|
9 | 2002-11-25 | 其他变更 |
无
|
变更:注册资本、股东
|
10 | 2002-11-25 | 其他变更 |
无
|
变更:企业类型
|