序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州高佳置业****展有限公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
仝宝石
|
|
2 |
倪一帆
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-19 | 法定代表人变更 |
林飞滨
|
仝宝石
|
2 | 2022-07-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 倪一帆; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 林飞滨; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 林飞滨; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名:林飞滨;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 仝宝石; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 仝宝石; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 倪一帆; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:林飞滨;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2021-06-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 倪一帆; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 林德佳; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 林飞滨; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 林飞滨; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 郭芫波; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 倪一帆; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 林飞滨; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 林飞滨; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
4 | 2021-05-11 | 法定代表人变更 |
朱剑俊
|
林飞滨
|
5 | 2021-05-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 倪一帆; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱剑俊; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 朱剑俊; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 林德佳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 林飞滨; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 倪一帆; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 林德佳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 林飞滨; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 林飞滨; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 郭芫波; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|
6 | 2021-01-20 | 章程备案 |
|
|
7 | 2021-01-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 倪一帆; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱剑俊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 倪一帆; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱剑俊; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 朱剑俊; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 林德佳; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 林飞滨; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|