序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 鄢长祚 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 张微微 | 50% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
鄢长祚
|
|
2 |
张微微
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁波昊天房产经纪有限公司镇海分公司
|
刘冬冬 | 2020-11-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-10 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 赵阳; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [退出]
|
姓名: 张微微; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 鄢长祚; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
2 | 2021-11-10 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
3 | 2021-11-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘献莉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 赵阳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 赵阳; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 张微微; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 鄢长祚; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
4 | 2021-11-10 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:张微微;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:张微微;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:鄢长祚;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:鄢长祚;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2021-11-10 | 法定代表人变更 |
赵阳
|
鄢长祚
|
6 | 2020-07-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张微微; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 张微微; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 赵阳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 刘献莉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 赵阳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 赵阳; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
7 | 2020-07-29 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张微微; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [退出]
|
姓名: 赵阳; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [新增]
|
8 | 2020-07-29 | 法定代表人变更 |
张微微
|
赵阳
|
9 | 2018-11-20 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
10 | 2018-11-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张微微; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 赵阳; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 邱森波; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 张微微; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 张微微; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 赵阳; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|