序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海秀茂置业有限公司 | 100% | 41000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姜伟
|
|
2 |
杨志庆
|
|
3 |
钟招娣
|
|
4 |
杭双生
|
|
5 |
朱圣圣
|
|
6 |
董冲
|
|
7 |
王洪健
|
|
8 |
李石磊
|
|
9 |
应静波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-14 | 法定代表人变更 |
王振松
|
姜伟
|
2 | 2021-05-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 应静波; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱圣圣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李石磊; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨志庆; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杭双生; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王振松; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 王洪健; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 董冲; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 钟招娣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 姜伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 应静波; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱圣圣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李石磊; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨志庆; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杭双生; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王洪健; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 董冲; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 钟招娣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
3 | 2019-02-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 应静波; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 朱圣圣; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 杨志庆; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 杭双生; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王振松; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 王洪健; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 翁成中; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 董冲; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 董黎光; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
|
姓名: 应静波; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 朱圣圣; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李石磊; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 杨志庆; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 杭双生; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王振松; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 王洪健; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 董冲; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 钟招娣; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|
4 | 2018-11-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 应静波; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 朱圣圣; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 杨志庆; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 杨斌斌; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [退出]姓名: 杭双生; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王振松; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 翁成中; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 董冲; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 董黎光; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 应静波; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 朱圣圣; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 杨志庆; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 杭双生; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王振松; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 王洪健; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [新增]姓名: 翁成中; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 董冲; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 董黎光; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
5 | 2018-08-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 应静波; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 朱圣圣; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 杨斌斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 杭双生; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王振松; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 翁成中; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 董冲; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 董黎光; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 应静波; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 朱圣圣; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 杨志庆; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 杨斌斌; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 杭双生; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王振松; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 翁成中; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 董冲; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 董黎光; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
6 | 2018-06-01 | 注册资本(金)变更 |
1000
|
41000( + 4000% )
|
7 | 2018-06-01 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 上海秀茂置业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
企业名称: 上海秀茂置业有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%
|
8 | 2018-06-01 | 注册资本(金)变更 |
****
|
*****
|
9 | 2018-04-18 | 出资方式备案 |
企业名称: 上海秀茂置业有限公司; 出资额: 1000万; 出资形式: 货币
|
企业名称: 上海秀茂置业有限公司; 出资额: 1000万; 出资形式: 货币
|
10 | 2018-04-18 | 出资日期备案 |
企业名称: 上海秀茂置业有限公司; 出资日期: 2019-12-05
|
企业名称: 上海秀茂置业有限公司; 出资日期: 2019-12-05
|