序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 香港利丰贸易公司 | 100% | 4000.000000万香港元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张婷婷
|
|
2 |
张建国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-08-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张建国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张世伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 张世伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 张建国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张婷婷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 张婷婷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理 [新增]
|
2 | 2013-08-29 | 组织机构变更 |
姓名: 张建国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张世伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 张世伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 张建国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张婷婷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 张婷婷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理 [新增]
|
3 | 2013-08-29 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
张世伟
|
张婷婷
|
4 | 2012-04-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张建国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张益帆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 张益帆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 张建国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张世伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 张世伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
|
5 | 2012-04-28 | 组织机构变更 |
姓名: 张建国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张益帆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 张益帆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 张建国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张世伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 张世伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
|
6 | 2012-04-28 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
张益帆
|
张世伟
|
7 | 2010-06-23 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 浙江象山爵溪城东开****区 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:爵溪街道
|
住所: 浙江省象山县爵溪街道北塘工业区 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:爵溪街道
|
8 | 2009-12-28 | 实收资本变更 |
3445.0242
|
4000( + 16.10949% )
|
9 | 2009-12-28 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
执照有效期限: 2006-7-25 至 2009-12-30
|
执照有效期限: 2006-7-25 至 2016-7-24
|
10 | 2009-07-08 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
执照有效期限: 2006-7-25 至 2009-6-30
|
执照有效期限: 2006-7-25 至 2009-12-30
|