序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-31 | 负责人变更 |
鲍春斌 [退出]
|
徐军 [新增]
|
2 | 2017-01-20 | 负责人变更 |
夏文权 [退出]
|
鲍春斌 [新增]
|
3 | 2017-01-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
夏文权
|
鲍春斌
|
4 | 2016-05-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********5490XM
|
5 | 2016-05-12 | 名称变更 |
慈溪市城市物业有限公司余姚分公司
|
浙江盛元城市物业管理有限公司余姚分公司
|
6 | 2011-03-23 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2007-10-23 至 2010-12-25
|
营业期限: 2007-10-23 至
|
7 | 2009-12-25 | 负责人变更 |
吴建业 [退出]
|
夏文权 [新增]
|
8 | 2009-12-25 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
吴建业
|
夏文权
|