序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡波 | 51% | 5100.0万人民币 |
2 | 陈爱明 | 49% | 4900.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡波
|
|
2 |
陈爱明
|
|
3 |
陈依娜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-02-20 | 经营范围变更 |
实业项目投资及其咨询服务。
|
实业项目投资及其咨询服务。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2019-02-20 | 住所变更 |
宁波市梅山保税港区国际商贸区一号办公楼****室
|
浙江省宁波市北仑区梅山梅中路**号北楼A***
|
3 | 2019-02-20 | 法定代表人变更 |
沈盛旺
|
胡波
|
4 | 2019-02-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 沈盛旺; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事 [退出]姓名: 陈依娜; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 陈爱明; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 胡波; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 陈依娜; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 陈爱明; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
5 | 2019-02-20 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 沈盛旺; 出资额: ****万; 百分比: **% [退出]姓名: 陈爱明; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
姓名: 胡波; 出资额: ****万; 百分比: **% [新增]姓名: 陈爱明; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
6 | 2015-12-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********76148
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********04238Q
|
7 | 2015-12-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈柳燕; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 柯俊; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 赵平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 朱立尉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 朱立尉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 朱立尉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 陈爱明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 陈依娜; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]姓名: 沈盛旺; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行监事 [新增]
|
8 | 2015-12-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈柳燕; 出资额: ****; 百分比: **% [退出]姓名: 朱立尉; 出资额: ****; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 陈爱明; 出资额: ****; 百分比: **% [新增]姓名: 沈盛旺; 出资额: ****; 百分比: **% [新增]
|
9 | 2015-12-22 | 法定代表人变更 |
朱立尉
|
沈盛旺
|
10 | 2015-12-22 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2011-06-15 至 2021-06-14
|
营业期限: 2011-06-15 至
|