序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 深圳市天海基业实业集团有限公司 | 70% | 7000.0万人民币 |
2 | 宁波天海它山实业有限公司 | 20% | 2000.0万人民币 |
3 | 世纪爱晚投资有限公司 | 10% | 1000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡大林
|
|
2 |
胡大萌
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁波它山文化实业有限公司杭州分公司
|
胡大红 | 2011-10-20 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-10-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********42479组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********496770
|
2 | 2017-10-11 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:胡大林;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:满兆霞;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:蔡雯雯;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:nbdy***@***.com;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:楼钊;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:***********@***.com;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2017-10-11 | 住所变更 |
宁波市鄞州区鄞江镇光溪西路**号
|
浙江省宁波市海曙区鄞江镇光溪西路**号
|
4 | 2017-10-11 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2017-02-14
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
5 | 2014-07-28 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宁波天海它山实业有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 深圳市天海基业实业集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 世纪爱晚投资有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增]企业名称: 宁波天海它山实业有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 深圳市天海基业实业集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
6 | 2014-07-28 | 名称变更 |
宁波它山文化实业有限公司
|
宁波爱晚它山文化实业有限公司
|
7 | 2011-12-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 胡大林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 胡大萌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 胡大苏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 庞易民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 吴志刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 胡大林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 胡大萌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
8 | 2011-12-27 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 成都天之海实业有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]企业名称: 深圳市天海基业实业集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 宁波天海它山实业有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增]企业名称: 深圳市天海基业实业集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
9 | 2011-12-27 | 组织机构变更 |
姓名: 胡大林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 胡大萌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 胡大苏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 庞易民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 吴志刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 胡大林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 胡大萌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
10 | 2011-08-02 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 文化产业、博物馆、房地产及旅游项目的投资。
|
一般经营项目: 文化产业、博物馆、房地产及旅游项目的投资;投资信息咨询;工艺品、建材、五金交电的批****、零售;文化活动、文化论坛的策划;摄影、摄像服务;会议服务;展览展示服务;广告服务;动漫设计;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
|