序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江天德控股集团有限公司 | 90% | 1800.0万人民币 |
2 | 宁波市彩虹投资有限公司 | 10% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周鸿
|
|
2 |
卢乐意
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-03-02 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 马俊杰; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]姓名: 周薇; 出资额: ****; 百分比: **% [退出]
|
企业名称: 宁波市彩虹投资有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增]企业名称: 浙江天德控股集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
2 | 2016-03-02 | 法定代表人变更 |
周薇
|
周鸿
|
3 | 2016-03-02 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********73282
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********204183
|
4 | 2016-03-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈国华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 李晓亚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 马俊杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 王芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 周依军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 周薇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 周薇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 卢乐意; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 周鸿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 周鸿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
|
5 | 2016-03-02 | 组织机构变更 |
姓名: 陈国华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 李晓亚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 马俊杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 王芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 周依军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 周薇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 周薇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 卢乐意; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 周鸿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 周鸿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
|
6 | 2015-06-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈国华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 李晓亚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 马俊杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周依军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱建涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 朱建涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 陈国华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 李晓亚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 马俊杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周依军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周薇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 周薇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
|
7 | 2015-06-02 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 马俊杰; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 朱建涛; 出资额: ****; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 马俊杰; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 周薇; 出资额: ****; 百分比: **% [新增]
|
8 | 2015-06-02 | 法定代表人变更 |
朱建涛
|
周薇
|
9 | 2015-06-02 | 组织机构变更 |
姓名: 陈国华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 李晓亚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 马俊杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周依军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱建涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 朱建涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 陈国华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 李晓亚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 马俊杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周依军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周薇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 周薇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
|
10 | 2015-03-12 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2005-8-4 至 2015-8-3
|
营业期限: 2005-8-4 至
|