序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐骁将 | 51% | 2550.0万人民币 |
2 | 吴国英 | 24.5% | 1225.0万人民币 |
3 | 张权平 | 24.5% | 1225.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
施波
|
|
2 |
张权平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-13 | 经营范围变更 |
房地产开****;实业项目投资;建筑材料的批****、零售。
|
房地产开****;实业项目投资;建筑材料的批****、零售;太阳能光伏****电(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2016-08-30 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********63875
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********08515T
|
3 | 2014-09-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐骁将; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 徐骁将; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 张权平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 施波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 施波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 张权平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
4 | 2014-09-28 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2009-12-8 至 2019-12-7
|
营业期限: 2009-12-8 至
|
5 | 2014-09-28 | 法定代表人变更 |
徐骁将
|
施波
|
6 | 2014-09-28 | 名称变更 |
宁波欣捷置业有限公司
|
宁波启创置业有限公司
|
7 | 2014-09-28 | 组织机构变更 |
姓名: 徐骁将; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 徐骁将; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 张权平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 施波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 施波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 张权平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|