序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 魏宏 | 58.59375% | 750万人民币 |
2 | 魏吴越 | 29.6875% | 380.0万人民币 |
3 | 王瑞英 | 11.71875% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
魏宏
|
|
2 |
王瑞英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-03 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2022-08-01
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2019-08-09 | 注册资本(金)变更 |
900
|
1280( + 42.22222% )
|
3 | 2019-08-09 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 魏宏; 出资额: ***万; 百分比: **.****%;姓名: 王瑞英; 出资额: ***万; 百分比: **.****%;
|
姓名: 魏宏; 出资额: ***万; 百分比: **.****%;姓名: 魏吴越; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; [新增]姓名: 王瑞英; 出资额: ***万; 百分比: **.****%;
|
4 | 2019-08-09 | 注册资本(金)变更 |
***
|
****
|
5 | 2016-04-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:599471027
|
统一社会信用代码:*****B
|
6 | 2016-04-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王瑞英; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 魏宏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 魏岳年; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 王瑞英; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 魏宏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 魏宏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
7 | 2016-04-06 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
魏岳年
|
魏宏
|
8 | 2016-04-06 | 组织机构变更 |
姓名: 王瑞英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 魏宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 魏岳年; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 王瑞英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 魏宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 魏宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
9 | 2014-06-12 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 魏宏锋; 出资额: ***; 百分比: **.****% [退出]姓名: 魏岳年; 出资额: ***; 百分比: **.****% [退出]
|
姓名: 王瑞英; 出资额: ***; 百分比: **.****% [新增]姓名: 魏宏; 出资额: ***; 百分比: **.****% [新增]
|
10 | 2014-06-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 魏宏锋; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 魏岳年; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 魏岳年; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 王瑞英; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 魏宏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 魏岳年; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|