序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中海油华东销售有限公司 | 52.98913% | 975.0万人民币 |
2 | 香港华达化工有限公司 | 25% | 460.0万人民币 |
3 | 宁波舟山港股份有限公司 | 22.01087% | 405.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄宏伟
|
|
2 |
董理
|
|
3 |
谢忠纯
|
|
4 |
郑海萍
|
|
5 |
刘勇
|
|
6 |
肖华兵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-16 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 黄宏伟、宣锡华、叶冬生、彭芳芳;清算组负责人: 黄宏伟;地址: 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路***号港强综合楼*楼;联系方式: ****-********
|
2 | 2019-07-03 | 投资人(股权)备案 |
|
企业名称: 中海油华东销售有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; [名称变更]企业名称: 香港华达化工有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 宁波舟山港股份有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **.****%;
|
3 | 2018-09-13 | 法定代表人变更 |
|
黄宏伟
|
4 | 2017-12-06 | 企业联络人员、财务人员 |
|
现联络员姓名:彭芳芳;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:彭芳芳;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:********
|
5 | 2017-12-06 | 章程备案 |
|
|
6 | 2017-12-06 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 刘勇; 证件号码: ********; 职位: 董事 [新增]姓名: 刘尊思; 证件号码: ********; 职位: 董事 [新增]姓名: 张金春; 证件号码: ********; 职位: 总经理 [新增]姓名: 肖华兵; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]姓名: 董理; 证件号码: ********; 职位: 董事长 [新增]姓名: 谢忠纯; 证件号码: ********; 职位: 董事 [新增]姓名: 郑海萍; 证件号码: ********; 职位: 董事
|
7 | 2017-12-06 | 投资人(股权)备案 |
|
企业名称: 宁波舟山港股份有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **.****% [名称变更]企业名称: 香港华达化工有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%企业名称: 中海油销售江苏有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **.****% [新增]
|
8 | 2017-12-06 | 法定代表人变更 |
|
董理
|
9 | 2016-11-22 | 高级管理人员备案 |
|
袁学平,朴志成,朱权,郑海萍,王昆,彭建波 [新增]
|
10 | 2016-02-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********72062T
|