序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈杰 | 63.5% | 63.5万人民币 |
2 | 郑秋龙 | 31.5% | 31.5万人民币 |
3 | 陈波 | 5% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈杰
|
|
2 |
郑秋龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-12 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈杰; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 郑秋龙; 出资额: **.*万; 百分比: **.*%姓名: 何笑丽; 出资额: **.*万; 百分比: **.*% [退出]姓名: 陈波; 出资额: *万; 百分比: *%
|
姓名: 陈杰; 出资额: **.*万; 百分比: **.*%姓名: 郑秋龙; 出资额: **.*万; 百分比: **.*%姓名: 陈波; 出资额: *万; 百分比: *%
|
2 | 2018-02-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈杰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 黄海军; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 郑秋龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 陈杰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
3 | 2018-02-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 黄海军; 出资额: *万; 百分比: *% [退出]姓名: 陈杰; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 陈波; 出资额: *万; 百分比: *% [新增]姓名: 何笑丽; 出资额: **.*万; 百分比: **.*% [新增]姓名: 郑秋龙; 出资额: **.*万; 百分比: **.*% [新增]姓名: 陈杰; 出资额: **万; 百分比: **%
|
4 | 2017-11-17 | 法定代表人变更 |
黄海军
|
陈杰
|
5 | 2017-09-30 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********48486组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********57212U
|
6 | 2015-03-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 郑瑛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 陈杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 黄海军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
|
7 | 2015-03-24 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 郑瑛; 出资额: *; 百分比: *% [退出]姓名: 陈杰; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 黄海军; 出资额: *; 百分比: *% [新增]姓名: 陈杰; 出资额: **; 百分比: **%
|
8 | 2015-03-24 | 组织机构变更 |
姓名: 陈杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 郑瑛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 陈杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 黄海军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
|
9 | 2015-03-24 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈杰
|
黄海军
|