序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王春英 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 张雪丹 | 40% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王春英
|
|
2 |
张雪丹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-07-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********59450W
|
2 | 2016-07-26 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2003-11-21 至 2017-11-20
|
营业期限: 2003-11-21 至
|
3 | 2012-12-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王春英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 张月红; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 王春英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 张雪丹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
4 | 2012-12-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张月红; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 王春英; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 张雪丹; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 王春英; 出资额: **; 百分比: **%
|
5 | 2012-12-27 | 组织机构变更 |
姓名: 王春英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 张月红; 证件名称: ; 证件号码: ********0927719; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 王春英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 张雪丹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
6 | 2012-08-16 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2003-11-21 至 2012-11-20
|
营业期限: 2003-11-21 至 2017-11-20
|
7 | 2007-11-02 | 变更注册号 |
********312
|
********
|
8 | 2007-11-02 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2003-11-21 至 2007-11-20
|
营业期限: 2003-11-21 至 2012-11-20
|