序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波嘉乐投资控股有限公司 | 99% | 3940.2万人民币 |
2 | 黄伟国 | 1% | 39.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
严厚国
|
|
2 |
黄伟国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-30 | 名称变更 |
康泉设备有限公司
|
浙江康泉设备有限公司
|
2 | 2021-09-30 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宁波嘉乐投资控股有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 黄伟国; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
企业名称: 宁波嘉乐投资控股有限公司; 出资额: ****.*万; 百分比: **%;姓名: 黄伟国; 出资额: **.*万; 百分比: *%;
|
3 | 2021-09-30 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
4 | 2018-04-26 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:陈江海;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话: ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:证海峰;现联络员固定电话:***********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:严厚国;现财务负责人固定电话:***********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2018-04-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:058277109
|
统一社会信用代码:*****5
|
6 | 2018-04-26 | 法定代表人变更 |
陈江海
|
严厚国
|
7 | 2018-04-26 | 住所变更 |
浙江省宁波市鄞州区同德路***号
|
浙江省宁波市海曙区同德路***号
|
8 | 2014-05-29 | 高级管理人员备案 |
陈江海,严厚国,万嬿婷,陈江玉,毛科科,丁迁,汪建良,黄伟国
|
陈江海,严厚国,万嬿婷,陈江玉,毛科科,丁迁,汪建良,黄伟国
|
9 | 2014-01-15 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 北京九海水科技有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 宁波市鄞州布政东港针织有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 宁波市鄞州布政东港针织有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人姓名: 黄伟国; 出资额: ****; 百分比: **% [新增]企业名称: 北京九海水科技有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
10 | 2014-01-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈江海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 陈江玉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 丁迁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 冯金辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 毛科科; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 万嬿婷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 汪建良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 严厚国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
|
姓名: 陈江海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 陈江玉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 丁迁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 黄伟国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 [新增]姓名: 毛科科; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 万嬿婷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 汪建良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 严厚国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
|